Marianne Elkorn Cwarzko
Erhvervsaktiv siden: | 18. apr. 2011 (13 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Cwarzko Consulting v/Marianne Elkorn Cwarzko (Ejer) |
Største overskud: | 3.141' DKK Labance K/S (2017) |
Største underskud: | -10' DKK Labance Komplementar IVS (Nu: Labance Komplementar ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 2.429' DKK Labance K/S (2022) |
Største gæld: | 1.567' DKK Labance K/S (2020) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos Labance K/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Cwarzko Consulting v/Marianne Elkorn Cwarzko (13 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2011 hos Cwarzko Consulting v/Marianne Elkorn Cwarzko som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Marianne Elkorn Cwarzko og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Marianne nu besiddet i 13 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Cwarzko Consulting v/Marianne Elkorn Cwarzko
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Labance Komplementar ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Labance K/S
Via Labance Komplementar ApS
Direktørposter (2)
-
Labance K/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2015 -
Labance Komplementar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
Labance Komplementar IVS (Nu: Labance Komplementar ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2018
Registreringsdato: 30.11.2018 -
Labance K/S (90-99.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2015
Registreringsdato: 01.07.2015 -
Labance Komplementar IVS (Nu: Labance Komplementar ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.06.2015
Registreringsdato: 04.06.2015
Blå bog (fortsat)
Marianne har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
04.06.2015 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90-99.99% -
Stifter og Ejer
18.04.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
04.06.2015 - 30.11.2018
Ejer og Direktør
04.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Labance K/S fremviste et overskud på 3.141' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Labance Komplementar IVS (Nu: Labance Komplementar ApS) fremviste et underskud på 10' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.046' DKK (Labance K/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.953' DKK (Labance K/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 101' DKK (Labance Komplementar IVS (Nu: Labance Komplementar ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Marianne' netværk er Morten Vogter.