Ole Gellert Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 1975 (48 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | AGERSKOV SOGNS ERHVERVSUDVIKLING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AGERSKOV SOGNS ERHVERVSUDVIKLING ApS (18 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor for nu mange år siden hos AGERSKOV SOGNS ERHVERVSUDVIKLING ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Ole Gellert Andersen i 18 år 2 måneder, før stoppet d. 16. marts 1994.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1994 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 2. november 1994.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ole Gellert Andersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Ole Gellert Andersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2017
Registreringsdato: 01.12.2017 -
AGERSKOV SOGNS ERHVERVSUDVIKLING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.03.1994
Registreringsdato: 16.03.1994 -
AGERSKOV SOGNS ERHVERVSUDVIKLING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.12.1975
Registreringsdato: 30.12.1975
Blå bog (fortsat)
Ole har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
23.10.2017 - 31.10.2021
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
30.12.1975 - 16.03.1994
Ejerandel: Intet ejerskab