Branislav Zdrnja
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2011 (13 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | B & M I/S (Ejer) |
Største overskud: | 308' DKK Airmatic ApS (2022-23) |
Største underskud: | -15' DKK Zdrnja Holding ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 453' DKK Zdrnja Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 831' DKK Airmatic ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Airmatic ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Zdrnja Holding ApS (7 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2011 hos B & M I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Martin Albertsen at Branislav Zdrnja stiftede B & M I/S den dag i april 2011. Titlen som Ejer og Stifter havde Branislav i 1 år 8 måneder, inden stoppet den 31. december 2012.
Virksomheden specialiserede sig indenfor detailhandel med dagligvarer via internet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Zdrnja Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Airmatic ApS
Via Zdrnja Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Zdrnja Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2017 -
Airmatic ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Airmatic ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.05.2022
Registreringsdato: 02.05.2022 -
Zdrnja Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.01.2017
Registreringsdato: 03.01.2017 -
Zdrnja Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.01.2017
Registreringsdato: 03.01.2017
Blå bog (fortsat)
Branislav har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
03.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
02.05.2022 - 31.05.2023
Direktør
02.05.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2023 - 29.02.2024
Reel ejer
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2013 - 21.10.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
10.01.2012 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2011 - 31.12.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Branislav Zdrnja er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Zdrnja Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 453' DKK. Gennem sit holdingselskab Zdrnja Holding ApS har Branislav dermed også andele i Airmatic ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Branislav Zdrnja, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Airmatic ApS landede et overskud på 308' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Zdrnja Holding ApS landede et underskud på 15' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Branislav' netværk er Søren Bo Tolstrup.