Palle Frank Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 12. jul. 2001 (23 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | BREGNØR TØMRERFORRETNING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Palles Snedkeri v/Palle Jørgensen (13 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2001 hos BREGNØR TØMRERFORRETNING A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Palle Frank Jørgensen i 3 år 10 måneder, inden stoppet den 12. maj 2005.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. november 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Palles Snedkeri v/Palle Jørgensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Palles Snedkeri v/Palle Jørgensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2011
Registreringsdato: 01.04.2011 -
BREGNØR TØMRERFORRETNING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.05.2005
Registreringsdato: 12.05.2005 -
PROFIL VINDUER & DØRE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.05.2005
Registreringsdato: 12.05.2005
Blå bog (fortsat)
Palle har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
12.07.2001 - 12.05.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.07.2001 - 12.05.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Palle har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 10 måneder fra 2001 til 2005 hos BREGNØR TØMRERFORRETNING A/S.