Jesper Upul Westh Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 4. apr. 2011 (13 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | JUWO Fysioterapi og formidling v/Jesper Upul Westh Olsen (Ejer) |
Største overskud: | 949' DKK FYSIOFORM BORNHOLM ApS (2022) |
Største underskud: | -611' DKK Rønne Center for Sundhed og Trivsel ApS (2021) |
Største egenkapital: | 2.474' DKK FYSIOFORM BORNHOLM ApS (2023) |
Største gæld: | 12.167' DKK FYSIOFORM BORNHOLM ApS (2015) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos FYSIOFORM BORNHOLM ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af JUWO Fysioterapi og formidling v/Jesper Upul Westh Olsen (13 år 5 måneder) |
Det hele startede i 2011 ved JUWO Fysioterapi og formidling v/Jesper Upul Westh Olsen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jesper Upul Westh Olsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Jesper nu bestreddet i 13 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor fysio- og ergoterapeuter.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JUWO Fysioterapi og formidling v/Jesper Upul Westh Olsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
FYSIOFORM BORNHOLM ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
FYSIOFORM BORNHOLM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Rønne Center for Sundhed og Trivsel ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 14.11.2023
Registreringsdato: 14.11.2023 -
Rønne Center for Sundhed og Trivsel ApS (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.07.2023
Registreringsdato: 05.07.2023 -
Rønne Center for Sundhed og Trivsel ApS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.10.2020
Registreringsdato: 20.10.2020
Blå bog (fortsat)
Jesper har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
13.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
04.04.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
07.07.2020 - 14.11.2023
Bestyrelsesmedlem
20.10.2020 - 05.07.2023
Ejerandel: 8,33%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor FYSIOFORM BORNHOLM ApS kunne fremvise et overskud på 949' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Rønne Center for Sundhed og Trivsel ApS kunne fremvise et underskud på 611' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Anne Holz Hansen.