Herle Jarlgaard Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 21. mar. 2011 (13 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Finderskeepers Herle Jarlgaard Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 887' DKK FindersKeepers Shop ApS (2021) |
Største underskud: | -473' DKK FindersKeepers Shop ApS (2023) |
Største egenkapital: | 992' DKK FindersKeepers Shop ApS (2021) |
Største gæld: | 1.720' DKK FindersKeepers Shop ApS (2021) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos FindersKeepers Shop ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jarlgaard Holding ApS (8 år 1 måned) |
Karrieren som leder startede i 2011 hos Finderskeepers Herle Jarlgaard Hansen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Herle Jarlgaard Hansen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Herle i 4 år 9 måneder, før stoppet d. 5. januar 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 5. januar 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jarlgaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FindersKeepers ApS
Via Jarlgaard Holding ApS -
FindersKeepers Shop ApS
Via Jarlgaard Holding ApS
Direktørposter (3)
-
FindersKeepers Shop ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2018 -
FindersKeepers ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2016 -
Jarlgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.08.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
FINDERS KEEPERS ApS (Nu: FindersKeepers ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2022
Registreringsdato: 15.08.2022 -
FINDERS KEEPERS ApS (Nu: FindersKeepers ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2018
Registreringsdato: 26.04.2018 -
FindersKeepers Shop ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.02.2018
Registreringsdato: 22.02.2018
Blå bog (fortsat)
Herle har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
22.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
23.08.2016 - 25.04.2018
Direktør
01.09.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.04.2018 - 28.03.2020
Bestyrelsesmedlem
26.04.2018 - 15.08.2022
Reel ejer
29.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
21.03.2011 - 05.01.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Herle Jarlgaard Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jarlgaard Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 892' DKK. Gennem holdingselskabet Jarlgaard Holding ApS har Herle derfor også andele i FindersKeepers ApS (100%) samt FindersKeepers Shop ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Herle Jarlgaard Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor FindersKeepers Shop ApS kunne fremvise et overskud på 887' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor FindersKeepers Shop ApS kunne fremvise et underskud på 473' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 331' DKK (FINDERS KEEPERS ApS (Nu: FindersKeepers ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 473' DKK (FindersKeepers Shop ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 892' DKK (Jarlgaard Holding IVS (Nu: Jarlgaard Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 274' DKK (FindersKeepers Shop ApS).
En af de forbindelser som går igen i Herle' netværk er Rasmus Bach Edlund.