Jan Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 17. nov. 1983 (40 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BYGGESELSKABET AF 5. APRIL 1991 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.535' DKK NEU EJENDOMSINVEST A/S (2020) |
Største underskud: | -13.691' DKK Guest Apart Ejendom A/S (Nu: GA Ejendom A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 29.198' DKK Stenvej ApS (2022) |
Største gæld: | 161.022' DKK Guest Apart Ejendom A/S (Nu: GA Ejendom A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos DRE Management ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af J.P. Totalentreprise, Århus A/S under Konkurs (1) (15 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1983 ved BYGGESELSKABET AF 5. APRIL 1991 ApS (tidligere FRYDKJÆR HUSE A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jan Pedersen i 7 år 2 måneder, før stoppet den 17. januar 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 28. februar 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J.P. Management v/Jan Pedersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (2)
-
Bloch Holding 2016 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2016 -
DANISH REAL ESTATE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2014
Tidslinje (155)
-
DRE Management ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.08.2022
Registreringsdato: 10.08.2022 -
Guest Apart Ejendom A/S (Nu: GA Ejendom A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.02.2021
Registreringsdato: 24.02.2021 -
JJBP HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.08.2019
Registreringsdato: 29.08.2019
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
14.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
23.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
13.06.2018 - 10.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.06.2015 - 18.06.2018
Reel ejer
30.12.2015 - 18.06.2021
Direktør
21.06.2018 - 04.07.2018
Ejerandel: 16,67%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor DANISH REAL ESTATE ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.300' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor DANISH REAL ESTATE ApS kunne offentliggøre et underskud på 2.708' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 876' DKK (NEU EJENDOMSINVEST A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.530' DKK (Guest Apart Ejendom A/S (Nu: GA Ejendom A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.518' DKK (Stenvej ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -379' DKK (DANISH REAL ESTATE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Jane Pedersen.