Louise Falkenstrup
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2016 (8 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Munkekroen I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Skåde & Stavtrup Bodega (6 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2016 ved Munkekroen I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Tina Margrethe Fristed at Louise Falkenstrup stiftede Munkekroen I/S den dag i februar 2016. Rollen som Ejer og Stifter bestred Louise i 1 år 10 måneder, før stoppet den 31. december 2017.
Virksomheden opererede indenfor cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Skåde & Stavtrup Bodega
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Skåde Bodega (Nu: Skåde & Stavtrup Bodega) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2018
Registreringsdato: 01.01.2018 -
Munkekroen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
Skåde Bodega I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017
Blå bog (fortsat)
Louise har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.2017 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.02.2016 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager