Jan Bruun Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 3. mar. 1980 (44 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | HEI-LAI ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 83.600' DKK DAHLBERG ASSURANCE BROKERS ESBJERG A/S (Nu: CONTEA ESBJERG A/S) (2021) |
Største underskud: | -36.780' DKK ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S (2016) |
Største egenkapital: | 150.268' DKK Nordic Compound Invest A/S (2023) |
Største gæld: | 151.252' DKK SØNNICHSEN EJENDOMME A/S (2014) |
Flest årsværk: | 261 årsværk hos FH CONTRACTING ApS (Nu: FH CONTRACTORS A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af INFOCALL COMMUNICATION SYSTEMS A/S (21 år 10 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1980 i HEI-LAI ApS som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jan Bruun Jørgensen i 16 år 5 måneder, inden stoppet d. 21. august 1996.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1996 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 21. august 1996.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
KILDE KAPITAL ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ANDERSEN PARTNERS ADVOKATPARTNERSELSKAB
Via ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB ApS
Direktørposter (1)
-
Familien Ohrt Madsen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.10.2020
Bestyrelsesposter (29)
-
Kannan ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 24.01.2023 -
HYTOR Tools Solutions A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.04.2019 -
Popcorn A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.11.2005 -
HYTOR Fluid Solutions A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.04.2024 -
HYTOR Group A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.04.2024 -
CARL BACKS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.10.2016 -
COMTEC INTERNATIONAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.05.2007 -
GRENING HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.05.2014 -
ANDERSEN PARTNERS ADVOKATPARTNERSELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.12.2017 -
A Science JutLand ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 06.09.2023 -
MAI Holding Kolding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 06.09.2023 -
FH CONTRACTORS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.04.2007 -
REPAIRPC.DK ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 01.09.2022 -
S. PETERSEN BYG ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 10.10.2019 -
DANLUX A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2019 -
LØGUMKLOSTER LYS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2019 -
BSV KRANTILBEHØR A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.09.2007 -
JOHANNES MØLLER HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 22.04.2022 -
DAN REN SERVICE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.12.2015 -
TS Tech Group A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.04.2022 -
KILDE KAPITAL ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.06.2023 -
INFOCALL COMMUNICATION SYSTEMS A/S UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 14.12.2023 -
Stenager Holding ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 26.04.2024 -
PARAFFINE LØGUM KLOSTER LYS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.05.2019 -
Draweco Ejendomme ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
HANS JØRGEN SCHULTZ HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 01.09.2022 -
Incado A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.11.2009 -
DTMFR ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 11.09.2024 Ny -
Denmark Electric International ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 06.09.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (501)
-
DTMFR ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.09.2024
Registreringsdato: 11.09.2024 -
K/S JEPPE SKOVGAARDS VEJ 11, VARDE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2024
Registreringsdato: 06.09.2024 -
Draweco Ejendomme ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024
Blå bog (fortsat)
Jan har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 44 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Bruun Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i XTRA MÅTTESERVICE A/S der præsenterede et overskud på 54.901' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i ØLGOD PRODUKTFORRETNING A/S der præsenterede et underskud på 10.099' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 220 forskellige selskaber (heraf 35 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 29 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 10 måneder fra 2000 til 2022 hos INFOCALL COMMUNICATION SYSTEMS A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 37.551' DKK (ANDERSEN PARTNERS ADVOKATPARTNERSELSKAB).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 22.678' DKK (ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 150.268' DKK (Nordic Compound Invest A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7.604' DKK (ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Niels Grening Langerhuus.