Michael Holdgaard Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 1999 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | TELEVAGT CARE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 36.085' DKK CONDIGI TELECOMMUNICATION A/S (Nu: TUNSTALL A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -53.107' DKK SHOULDERSINK ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 517.434' DKK SHOULDERSINK ApS (2015-16) |
Største gæld: | 420.281' DKK SHOULDERSINK ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 90 årsværk hos CONDIGI TELECOMMUNICATION A/S (Nu: TUNSTALL A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af MIMAMI ApS (10 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1999 hos TELEVAGT CARE A/S (tidligere MEDINOR CARE A/S) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Michael Holdgaard Jensen i 4 år 8 måneder, inden stoppet den 15. september 2004.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med el-installationsmateriel. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 27. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MIMAMI ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
SHOULDERSINK ApS
Via MIMAMI ApS -
10 PLUS 10 ApS
Via MIMAMI ApS -
DanGreenGroup ApS
Via MIMAMI ApS
Direktørposter (4)
-
DanGreenGroup ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2021 -
10 PLUS 10 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2021 -
MIMAMI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2019 -
SHOULDERSINK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.02.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
SHOULDERSINK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.02.2014
Tidslinje (38)
-
DanGreenGroup IVS (Nu: DanGreenGroup ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 19.01.2021
Registreringsdato: 19.01.2021 -
10 PLUS 10 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.01.2021
Registreringsdato: 12.01.2021 -
DanGreenGroup IVS (Nu: DanGreenGroup ApS)
Fratrådt som direktørDato: 26.10.2020
Registreringsdato: 26.10.2020
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.02.2014 - 29.06.2022
Bestyrelsesmedlem og Direktør
13.02.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
16.10.2015 - 26.10.2020
Reel ejer
31.12.2017 - Stadig aktiv
Direktør
19.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Direktør
30.06.2014 - 15.10.2020
Reel ejer
30.06.2014 - Stadig aktiv
Direktør
12.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
15.01.2014 - 16.08.2019
Ejer
15.01.2014 - Stadig aktiv
Direktør
12.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.01.2015 - 30.09.2016
Bestyrelsesmedlem
01.10.2016 - 04.10.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor SHOULDERSINK ApS fremviste et overskud på 2.117' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor SHOULDERSINK ApS fremviste et underskud på 53.107' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 31.725' DKK (CONDIGI TELECOMMUNICATION A/S (Nu: TUNSTALL A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 95' DKK (MIMAMI ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 47.690' DKK (CONDIGI TELECOMMUNICATION A/S (Nu: TUNSTALL A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5' DKK (DanGreenGroup IVS (Nu: DanGreenGroup ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Lars Thejl Larsen.