Ulla Inoue
Erhvervsaktiv: | 15. okt. 2010 - 30. jun. 2016 |
Karrieren startede hos: | THE INOUE BROTHERS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 470' DKK THE INOUE BROTHERS ApS (2020) |
Største underskud: | -168' DKK THE INOUE BROTHERS ApS (2017) |
Største egenkapital: | 212' DKK THE INOUE BROTHERS ApS (2021) |
Største gæld: | 166' DKK THE INOUE BROTHERS ApS (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos THE INOUE BROTHERS ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af THE INOUE BROTHERS ApS (13 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2010 hos THE INOUE BROTHERS ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Ulla Inoue nu besiddet i 13 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor industriel design og produktdesign. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 0' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
THE INOUE BROTHERS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.10.2010
Tidslinje (3)
-
Restaurant Omonim (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2016
Registreringsdato: 30.06.2016 -
Restaurant Omonim (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2011
Registreringsdato: 01.01.2011 -
THE INOUE BROTHERS ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.10.2010
Registreringsdato: 15.10.2010
Blå bog (fortsat)
Ulla har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2011 - 30.06.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Ulla' netværk er Satoru Casper Inoue.