Ulrik Fälling Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2011 (13 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | ArDes v/Ulrik Fälling Andersen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af ArDes v/Ulrik Fälling Andersen (13 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2011 i ArDes v/Ulrik Fälling Andersen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Ulrik Fälling Andersen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Ulrik nu besiddet i 13 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ArDes v/Ulrik Fälling Andersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Interialism I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (6)
-
Interialism I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022 -
ArDes ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 03.06.2020
Registreringsdato: 03.06.2020 -
ArDes ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.06.2020
Registreringsdato: 03.06.2020
Blå bog (fortsat)
Ulrik har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.02.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
23.09.2019 - 03.06.2020
Ejerandel: 100%
En af de forbindelser som går igen i Ulrik' netværk er Emil Nørgaard Rasmussen.