Astrid Helene van der Meijden
Erhvervsaktiv siden: | 5. maj 2004 (20 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | GRAMSTRUP INVEST ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.427' DKK GRAMSTRUP INVEST ApS (2023-24) |
Største underskud: | -141' DKK GRAMSTRUP INVEST ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 3.286' DKK GRAMSTRUP INVEST ApS (2023-24) |
Største gæld: | 3.530' DKK GRAMSTRUP INVEST ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GRAMSTRUP INVEST ApS (11 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2004 hos GRAMSTRUP INVEST ApS som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Astrid Helene van der Meijden i 11 år 5 måneder, inden stoppet den 15. oktober 2015.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen investeringsselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne fremvise et overskud på 1.427' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Familielægerne i Børkop I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
GRAMSTRUP INVEST ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.10.2015
Registreringsdato: 15.10.2015 -
Lægehuset Syrenvej I/S (Nu: Familielægerne i Børkop I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2014
Registreringsdato: 01.01.2014 -
Lægevirksomhed Astrid van der Meijden (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2013
Registreringsdato: 31.12.2013
Blå bog (fortsat)
Astrid har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
05.05.2004 - 15.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2011 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Astrid' netværk er Birthe Daugaard.