Simon Storgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2011 (13 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Storgaard: Event & Kommunikation v/Simon Storgaard (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af KinoVino I/S (8 år) |
Karrieren som leder startede i 2011 i Storgaard: Event & Kommunikation v/Simon Storgaard i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Simon Storgaard der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Simon i 1 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 30. december 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen public relations og kommunikation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KinoVino I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
KinoVino I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2016
Registreringsdato: 01.09.2016 -
Storgaard: Event & Kommunikation v/Simon Storgaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2012
Registreringsdato: 30.12.2012 -
Storgaard: Event & Kommunikation v/Simon Storgaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2011
Registreringsdato: 01.02.2011
Blå bog (fortsat)
Simon har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 99% -
Reel ejer
09.11.2018 - 10.03.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.02.2011 - 30.12.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er Tine Marie Foldrup.