Søren Bøje Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 2011 (13 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SB Portal I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af SB Portal (7 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2011 hos SB Portal I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Jan Bæk at Søren Bøje Johansen stiftede SB Portal I/S den dag i januar 2011. Titlen som Ejer og Stifter bestred Søren i 6 år 5 måneder, før stoppet d. 30. juni 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SB Portal
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (7)
Tidslinje (3)
-
SB Portal (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2017
Registreringsdato: 01.07.2017 -
SB Portal I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2017
Registreringsdato: 30.06.2017 -
SB Portal I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.01.2011
Registreringsdato: 15.01.2011
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.01.2011 - 30.06.2017
Reel ejer
01.01.2012 - 30.06.2017
Ejerandel: 100%