Rasmus Jeppe Seidler
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2011 (13 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Baren i Kronborggade 3 (Stifter) |
Største overskud: | 154' DKK BAREN PÅ ÅEN ApS (2017-18) |
Største underskud: | -524' DKK BAREN PÅ ÅEN ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | -9' DKK BAREN PÅ ÅEN ApS (2014-15) |
Største gæld: | 1.744' DKK BAREN PÅ ÅEN ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos BAREN PÅ ÅEN ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Baren i Kronborggade 3 (13 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2011 i Baren i Kronborggade 3 (tidligere Kronborggade 3 v/Rasmus Jeppe Seidler Krebs) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Rasmus Jeppe Seidler og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Stifter og Ejer har Rasmus nu bestreddet i 13 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen cafeér, værtshuse, diskoteker mv..
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Baren i Kronborggade 3
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Hullet ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Direktørposter (1)
-
Hullet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2021
Tidslinje (11)
-
Giallo ApS (Nu: Hullet ApS) (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.06.2024
Registreringsdato: 04.06.2024 -
Giallo ApS (Nu: Hullet ApS) (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 03.06.2024
Registreringsdato: 03.06.2024 -
Giallo ApS (Nu: Hullet ApS) (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024
Blå bog (fortsat)
Rasmus har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
12.02.2021 - 29.04.2024
Reel ejer
12.02.2021 - 29.04.2024
Direktør
12.02.2021 - Stadig aktiv
Ejer
30.04.2024 - 03.06.2024
Ejer
04.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Ejer og Direktør
22.05.2014 - 12.07.2023
Reel ejer
22.05.2014 - 11.07.2023
Ejerandel: 33,33%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor BAREN PÅ ÅEN ApS kunne fremvise et overskud på 154' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor BAREN PÅ ÅEN ApS kunne fremvise et underskud på 524' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 42' DKK (33 Kroner ApS (Nu: Hullet ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 53' DKK (BAREN PÅ ÅEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -54' DKK (33 Kroner ApS (Nu: Hullet ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -928' DKK (BAREN PÅ ÅEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Søren Maria Buschmann Friis.