Gitte Gottschalk Müller
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2011 (13 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lina´s Lyn Service v/Gitte Gottschalk Müller (Ejer) |
Største overskud: | 33' DKK Mary Poppins - Din personlige assistent IVS (2017-18) |
Største underskud: | -18' DKK Mary Poppins - Din personlige assistent IVS (2019) |
Største egenkapital: | 40' DKK Team Service Holding ApS (2020-21) |
Største gæld: | 0' DKK Team Service Holding ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mary Poppins - Din personlige assistent IVS (4 år 1 måned) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2011 i Lina´s Lyn Service v/Gitte Gottschalk Müller med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Gitte Gottschalk Müller der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Gitte i 1 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 25. august 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen kombinerede serviceydelser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 25. august 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Team Service Holding ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100% -
YouAndMeTime ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
YouAndMeTime ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.07.2023
Tidslinje (17)
-
YouAndMeTime ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.07.2023
Registreringsdato: 06.07.2023 -
YouAndMeTime ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.07.2023
Registreringsdato: 06.07.2023 -
Team Service Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023
Blå bog (fortsat)
Gitte har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
06.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
22.10.2017 - 29.11.2021
Direktør
22.10.2017 - 20.08.2021
Reel ejer
26.05.2019 - 30.06.2020
Reel ejer
01.07.2020 - 29.11.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
01.08.2016 - 21.08.2018
Ejer
01.09.2017 - 04.06.2020
Ejerandel: 100% -
Direktør
07.04.2014 - 22.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Mary Poppins - Din personlige assistent IVS kunne offentliggøre et overskud på 33' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Mary Poppins - Din personlige assistent IVS kunne offentliggøre et underskud på 18' DKK.