Andreas Bech
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2012 (12 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Postyr Project I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Stillwater Music Design (9 år) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2012 i Postyr Project I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Kristoffer Fynbo Thorning, Line Groth Riis, Anders Hornshøj Laugesen, Tine Fris-Ronsfeld at Andreas Bech stiftede Postyr Project I/S den dag i april 2012. Hvervet som Ejer og Stifter har Andreas nu bestreddet i 3 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor selvstændigt udøvende scenekunstnere.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Svejstrup GP I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Onkel Audio (Nu: Stillwater Music Design) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 15.02.2023
Registreringsdato: 15.02.2023 -
Svejstrup GP & efterkommere import/export I/S (Nu: Svejstrup GP I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2021
Registreringsdato: 01.05.2021 -
Postyr Project I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2015
Registreringsdato: 31.12.2015
Blå bog (fortsat)
Andreas har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
03.02.2014 - 15.02.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2012 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Andreas' netværk er Mads Billenstein Schriver.