Jesper Bobjerg
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | CMC RECORDS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12.150' DKK CO + HØGH A/S (Nu: CO/PLUS A/S) (2021) |
Største underskud: | -4.216' DKK XP DIGITAL A/S (Nu: Selskabet af 29. august 2002 A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 96.829' DKK EMI GROUP DENMARK A/S (Nu: SONY Music Publishing (Denmark) A/S) (2013-14) |
Største gæld: | 92.086' DKK EMI GROUP DENMARK A/S (Nu: SONY Music Publishing (Denmark) A/S) (2018-19) |
Flest årsværk: | 47 årsværk hos KONCERN TV- OG FILMPRODUKTION ApS (Nu: KONCERN TV- OG FILMPRODUKTION A/S) (2014-15) |
Længste aktivitet: | Ejer af BOBJERG CONSULTING ApS (22 år) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2000 ved CMC RECORDS A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jesper Bobjerg i 1 år 10 måneder, før fratrædelsen den 19. juni 2002.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 19. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
BOBJERG CONSULTING ApS
Ejerandel: 100% -
Bobjerg 8 v/Jesper Bobjerg
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
C-Con Komplementar ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
LYNGBJERG GROUP ApS
Via BOBJERG CONSULTING ApS -
Selskabet af 29. august 2002 A/S UNDER KONKURS
Via LYNGBJERG GROUP ApS -
Hjerte112 A/S
Via LYNGBJERG GROUP ApS -
E-SECURE ApS
Via Hjerte112 A/S -
Cavida A/S
Via LYNGBJERG GROUP ApS -
ITZone ApS
Via LYNGBJERG GROUP ApS -
BlueAdmin ApS
Via LYNGBJERG GROUP ApS -
XP Supplies ApS
Via LYNGBJERG GROUP ApS -
Connective Consulting P/S
Via C-Con Komplementar ApS
Direktørposter (5)
-
C-Con Komplementar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2020 -
LYNGBJERG GROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2003 -
BOBJERG CONSULTING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2002 -
BARCELÓ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2021 -
Connective Consulting P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2020
Bestyrelsesposter (3)
-
Hjerte112 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.03.2021 -
Connective Consulting P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.02.2020 -
Cavida A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.11.2021
Tidslinje (78)
-
XP DIGITAL A/S (Nu: Selskabet af 29. august 2002 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.11.2023
Registreringsdato: 17.11.2023 -
Barceló Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.02.2023
Registreringsdato: 08.02.2023 -
Barceló Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.02.2022
Registreringsdato: 10.02.2022
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.11.2021 - Stadig aktiv
Ejer
18.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via LYNGBJERG GROUP ApS -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2021 - Stadig aktiv
Ejer
18.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via LYNGBJERG GROUP ApS -
Direktør
28.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør
22.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Jesper Bobjerg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn C-Con Komplementar ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 41' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet LYNGBJERG GROUP ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jesper Bobjerg, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jesper Bobjerg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved PINEAPPLE ENTERTAINMENT ApS der præsenterede et overskud på 5.319' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved XP DIGITAL A/S (Nu: Selskabet af 29. august 2002 A/S) der præsenterede et underskud på 4.216' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 27 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 2 måneder fra 2003 til 2014 hos BOVEDA HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.068' DKK (CO + HØGH A/S (Nu: CO/PLUS A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.554' DKK (KONCERN TV- OG FILMPRODUKTION ApS (Nu: KONCERN TV- OG FILMPRODUKTION A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 15.786' DKK (EMI GROUP DENMARK A/S (Nu: SONY Music Publishing (Denmark) A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.445' DKK (KONCERN TV- OG FILMPRODUKTION ApS (Nu: KONCERN TV- OG FILMPRODUKTION A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Niels Steegemann Lynge.