Per Skytte Løjgård
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2012 (12 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MatchGruppen I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.542' DKK LM Handel IVS (Nu: Coachingselskabet af 14. februar 2023 ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -1.537' DKK B. A. S. E. N. ApS (Nu: Anpartsselskabet af 16. november 2016) (2015) |
Største egenkapital: | 3.082' DKK Matchgruppen A/S (Nu: Aktieselskabet af 16.11.2016) (2015) |
Største gæld: | 5.656' DKK Matchgruppen A/S (Nu: Aktieselskabet af 16.11.2016) (2015) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos LM Handel IVS (Nu: Coachingselskabet af 14. februar 2023 ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af P-Advice ApS (7 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2012 hos MatchGruppen I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Carsten Skou Sørensen, Tomas Mygind at Per Skytte Løjgård stiftede MatchGruppen I/S den dag i juni 2012. Titlen som Ejer og Stifter bestred Per i 3 år 3 måneder, før stoppet d. 30. september 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden undervisning i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. september 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
P-Advice ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Østhusene ApS
Via P-Advice ApS
Direktørposter (2)
-
Østhusene ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2019 -
P-Advice ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2017
Tidslinje (33)
-
Carper Holding IVS (Nu: Carper Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
Promind ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023 -
Skyttes Combi Service ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.01.2021
Registreringsdato: 22.01.2021
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
22.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
23.05.2017 - 29.02.2024
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
20.12.2017 - 07.03.2023
Reel ejer
08.03.2023 - 11.01.2024
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
24.04.2019 - 01.12.2023
Reel ejer
06.09.2019 - 23.09.2021
Reel ejer
24.09.2021 - 30.01.2023
Reel ejer
31.01.2023 - 01.12.2023
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2019 - 21.08.2019
Reel ejer
08.07.2019 - 20.08.2019
Reel ejer
21.08.2019 - 30.11.2023
Direktør
21.08.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Per Skytte Løjgård er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn P-Advice ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 951' DKK. Gennem holdingselskabet P-Advice ApS har Per derfor også andele i Østhusene ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Per Skytte Løjgård, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Carper Holding IVS (Nu: Carper Holding ApS) kunne fremvise et overskud på 1.171' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor B. A. S. E. N. ApS (Nu: Anpartsselskabet af 16. november 2016) kunne fremvise et underskud på 1.537' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 8' DKK (Promind ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 985' DKK (Carper Holding IVS (Nu: Carper Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.580' DKK (Carper Holding IVS (Nu: Carper Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -240' DKK (D-K-I ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Carsten Skou Sørensen.