Allan Bamberg Ernstsen
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | KORNING KRO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 15.729' DKK BYGGESELSKABET PAULSEN A/S (Nu: BPS 15/12 2023 A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -479' DKK KORNING KRO A/S (2020) |
Største egenkapital: | 37.238' DKK BYGGESELSKABET PAULSEN A/S (Nu: BPS 15/12 2023 A/S) (2020-21) |
Største gæld: | 76.133' DKK BYGGESELSKABET PAULSEN A/S (Nu: BPS 15/12 2023 A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos BYGGESELSKABET PAULSEN A/S (Nu: BPS 15/12 2023 A/S) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Wineoutlet.dk (10 år 4 måneder) |
Det begyndte den dag i 2005 hos KORNING KRO A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Allan Bamberg Ernstsen i 3 år 3 måneder, inden stoppet den 14. oktober 2008.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor hoteller. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 viste et overskud på 556' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 17. juni 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bamberg Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
AM Galten Invest ApS
Via Bamberg Holding ApS -
EEbyg ApS
Via Bamberg Holding ApS -
UnikVine ApS
Via Bamberg Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Bamberg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2020 -
EEbyg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2020 -
UnikVine ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
BP Invest 2023 ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.02.2024
Registreringsdato: 27.02.2024 -
BYGGESELSKABET PAULSEN A/S (Nu: BPS 15/12 2023 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
BYGGESELSKABET PAULSEN A/S (Nu: BPS 15/12 2023 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023
Blå bog (fortsat)
Allan har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.07.2023 - 27.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.09.2023 - 15.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.07.2020 - 13.09.2023
Direktør
01.07.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Allan Bamberg Ernstsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bamberg Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 824' DKK. Gennem sit holdingselskab Bamberg Holding ApS har Allan dermed også andele i AM Galten Invest ApS (50-66.65%), EEbyg ApS (100%) samt UnikVine ApS (66.66-89.99%).
Du kan se koncerndiagram for Allan Bamberg Ernstsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor EEbyg ApS landede et overskud på 1.131' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Be Inspired Forever ApS landede et underskud på 32' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 587' DKK (EEbyg ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 167' DKK (AM Galten Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 824' DKK (Bamberg Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -440' DKK (AM Galten Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Kristian Dam Nielsen.