Lars Erik Jessen
Erhvervsaktiv siden: | 20. nov. 1985 (38 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | PORTO DANMARK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 400' DKK El-auto ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 500' DKK El-auto ApS (2023) |
Største gæld: | 269' DKK El-auto ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af PORTO DANMARK ApS (8 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1985 ved PORTO DANMARK ApS som Direktør. Rollen som Direktør havde Lars Erik Jessen i 8 år 4 måneder, før fratrædelsen den 18. april 1994.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1994 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 18. april 1994.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
El-auto ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Direktørposter (1)
-
El-auto ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.10.2021
Tidslinje (12)
-
El-auto ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.10.2021
Registreringsdato: 19.10.2021 -
El-auto ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.10.2021
Registreringsdato: 19.10.2021 -
ImportClub.dk v/Lars Jessen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2010
Registreringsdato: 31.12.2010
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
19.10.2021 - 15.02.2022
Ejer og Direktør
19.10.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.02.2022 - 21.09.2022
Reel ejer
22.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5% -
Stifter og Ejer
15.11.2010 - 31.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
20.11.1985 - 18.04.1994
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.10.1988 - 18.04.1991
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
18.11.1987 - 23.11.1988
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor El-auto ApS fremviste et overskud på 400' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Kåre Achilles Jessen.