Jens Klit Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 4. nov. 2010 (13 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ellen & Oscar (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -1.348' DKK OJO Recycling ApS (Nu: Renable ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 300' DKK Thulevik Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.643' DKK OJO Recycling ApS (Nu: Renable ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ellen & Oscar (3 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2010 hos Ellen & Oscar (tidligere Thor5llen I/S) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Peter Bæk Kristensen at Jens Klit Thomsen stiftede Ellen & Oscar den dag i november 2010. Titlen som Ejer og Stifter bestred Jens i 3 år 3 måneder, før stoppet d. 20. februar 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 20. februar 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Thulevik Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Renable ApS
Via Thulevik Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Thulevik Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.04.2022 -
Renable ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Maersk Decom Mauritania A/S
Fratrådt som direktørDato: 08.06.2022
Registreringsdato: 08.06.2022 -
Maersk Decom A/S
Fratrådt som direktørDato: 08.06.2022
Registreringsdato: 08.06.2022 -
OJO Recycling ApS (Nu: Renable ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 21.04.2022
Registreringsdato: 21.04.2022
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
21.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via Thulevik Holding ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
20.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
23.01.2020 - 08.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.06.2018 - 18.06.2018
Direktør
17.12.2021 - 08.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
04.11.2010 - 20.02.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor OJO Recycling ApS (Nu: Renable ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.348' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Kerttu Lõhmus-Kidmose.