Niels Vand Kjeldgaard
Erhvervsaktiv siden: | 5. nov. 2010 (13 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Niels Murer v/Niels Kjeldgaard (Ejer) |
Største overskud: | 891' DKK NIELS MURER ApS (2015) |
Største underskud: | -690' DKK NIELS MURER ApS (2019) |
Største egenkapital: | 3.043' DKK NIELS MURER INVEST ApS (2021) |
Største gæld: | 3.044' DKK Nr.1.Lillegade 30 B ApS (2019) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos NIELS MURER ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af NIELS MURER ApS (10 år 5 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2010 ved Niels Murer v/Niels Kjeldgaard i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Niels Vand Kjeldgaard der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Niels i 4 måneder, før fratrædelsen den 31. marts 2011.
Virksomheden opererede indenfor branchen murere. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. marts 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NIELS MURER INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Nr.1.Lillegade 30 B ApS
Via NIELS MURER INVEST ApS -
Niels Murer -Flise Experten ApS
Via NIELS MURER INVEST ApS
Direktørposter (3)
-
Niels Murer -Flise Experten ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2019 -
NIELS MURER INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.12.2014 -
Nr.1.Lillegade 30 B ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.10.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
NIELS MURER ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.08.2021
Registreringsdato: 23.08.2021 -
Niels Murer -Flise Experten ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.08.2019
Registreringsdato: 15.08.2019 -
Nr.1.Lillegade 30 B ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.10.2017
Registreringsdato: 04.10.2017
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
15.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
04.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.03.2011 - 25.12.2014
Direktør
15.03.2011 - 23.08.2021
Ejer
26.12.2014 - 27.12.2014
Reel ejer
26.12.2014 - 16.06.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
17.03.2014 - 01.09.2017
Ejerandel: 50-66.65%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor NIELS MURER ApS landede et overskud på 891' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor NIELS MURER ApS landede et underskud på 690' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 420' DKK (NIELS MURER INVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 240' DKK (Niels Murer -Flise Experten ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.876' DKK (NIELS MURER INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -82' DKK (Niels Murer -Flise Experten ApS).