Tine Zia Nyholm
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 2016 (7 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Skjern Holding IVS (Direktør) |
Største overskud: | 223' DKK Vejers IVS (Nu: Lager-Produktion Nord ApS) (2023) |
Største underskud: | -128' DKK Zia Holding IVS (Nu: Zia Holding ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 424' DKK Vejers IVS (Nu: Lager-Produktion Nord ApS) (2023) |
Største gæld: | 884' DKK Production NORD ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Vejers IVS (Nu: Lager-Produktion Nord ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Zia Holding ApS (7 år 2 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2016 hos Skjern Holding IVS i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Tine Zia Nyholm der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter havde Tine i 7 måneder, inden stoppet den 21. juli 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 14. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Catering NORD
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Zia Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Lager-Produktion Nord ApS
Via Zia Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Zia Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.07.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Catering NORD (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2024
Registreringsdato: 30.09.2024 -
Catering NORD (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2019
Registreringsdato: 01.10.2019 -
Fjelstervang IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 14.12.2017
Registreringsdato: 14.12.2017
Blå bog (fortsat)
Tine har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.2019 - 30.09.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
18.12.2016 - 14.12.2017
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
18.12.2016 - 14.12.2017
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.07.2017 - 13.10.2017
Reel ejer
21.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Tine Zia Nyholm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Zia Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 378' DKK. Gennem sit holdingselskab Zia Holding ApS har Tine dermed også andele i Lager-Produktion Nord ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Tine Zia Nyholm, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Zia Holding IVS (Nu: Zia Holding ApS) landede et overskud på 188' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Zia Holding IVS (Nu: Zia Holding ApS) landede et underskud på 128' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 223' DKK (Vejers IVS (Nu: Lager-Produktion Nord ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 424' DKK (Vejers IVS (Nu: Lager-Produktion Nord ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 378' DKK (Zia Holding IVS (Nu: Zia Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Tine' netværk er Lisa Nyholm.