Lone Birgit Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 3. apr. 2018 (6 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Snuppy Bodega IVS (Direktør) |
Største overskud: | 144' DKK Snuppy Bodega IVS (2019) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 144' DKK Snuppy Bodega IVS (2019) |
Største gæld: | 139' DKK Snuppy Bodega IVS (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Snuppy Bodega IVS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Snuppy Bodega IVS (5 år 3 måneder) |
Det begyndte den dag i 2018 ved Snuppy Bodega IVS i hvervet som Direktør, Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Lone Birgit Rasmussen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Direktør, Stifter og Ejer havde Lone i 3 år 4 måneder, før fratrædelsen den 24. august 2021.
Virksomheden opererede indenfor branchen cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2019 viste et overskud på 144' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 31. juli 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lone Rasmussen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Snuppy Bodega IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2023
Registreringsdato: 31.07.2023 -
Snuppy Bodega IVS
Fratrådt som direktørDato: 24.08.2021
Registreringsdato: 24.08.2021 -
Lone Rasmussen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021
Blå bog (fortsat)
Lone har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
03.04.2018 - 31.07.2023
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Snuppy Bodega IVS landede et overskud på 144' DKK.