Flemming Falk Holm
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1985 (38 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK TOTALAFFUGTNING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 113' DKK BLAABERG HOLDING ApS (2018) |
Største underskud: | -3' DKK BLAABERG HOLDING ApS (2020) |
Største egenkapital: | 84' DKK BLAABERG HOLDING ApS (2018) |
Største gæld: | 98' DKK SPOC MOBILITY ApS (2013-14) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DANSK TOTALAFFUGTNING A/S (9 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1985 hos DANSK TOTALAFFUGTNING A/S (tidligere ØSTERGAARD JENSEN HUSE A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Flemming Falk Holm i 9 år 9 måneder, inden stoppet den 15. august 1995.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1995 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 15. august 1995.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Team Holm v/Flemming Holm
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Peanuts Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Sydkystens Køreskole ApS
Via Peanuts Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Sydkystens Køreskole ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2024 -
Peanuts Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
Sydkystens Køreskole ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
Peanuts Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024 -
Peanuts Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024
Blå bog (fortsat)
Flemming har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
07.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
15.04.2021 - 05.08.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
11.04.2012 - 01.06.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Flemming Falk Holm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Peanuts Holding ApS (ejer pt. 100%). Gennem sit holdingselskab Peanuts Holding ApS har Flemming dermed også andele i Sydkystens Køreskole ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Flemming Falk Holm, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor SPOC MOBILITY ApS landede et overskud på 50' DKK.