Søren Linnegaard Danielsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. okt. 2010 (13 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | LUX Trading I/S (Ejer) |
Største overskud: | 29' DKK Folieline ApS (2020-21) |
Største underskud: | -31' DKK Folieline ApS (2022) |
Største egenkapital: | 93' DKK Folieline ApS (2023) |
Største gæld: | 48' DKK KEOS Holding ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af KEOS Holding ApS (4 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2010 hos LUX Trading I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Claus Hansen at Søren Linnegaard Danielsen stiftede LUX Trading I/S den dag i oktober 2010. Titlen som Ejer og Stifter bestred Søren i 1 år 8 måneder, før stoppet d. 30. juni 2012.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen detailhandel med dagligvarer via internet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KEOS Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MEOS ApS
Via KEOS Holding ApS -
Folieline ApS
Via KEOS Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Folieline ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2020 -
MEOS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2020 -
KEOS Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2020
Tidslinje (10)
-
Folieline I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2020
Registreringsdato: 30.11.2020 -
KEOS Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.09.2020
Registreringsdato: 10.09.2020 -
KEOS Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.09.2020
Registreringsdato: 10.09.2020
Blå bog (fortsat)
Søren har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
10.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
10.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
10.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
09.04.2019 - 30.11.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
09.04.2018 - 02.06.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Søren Linnegaard Danielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KEOS Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 59' DKK. Igennem holdingselskabet KEOS Holding ApS har Søren derfor også ejerandele i MEOS ApS (100%) samt Folieline ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Søren Linnegaard Danielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Folieline ApS kunne offentliggøre et overskud på 29' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Folieline ApS kunne offentliggøre et underskud på 31' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 19' DKK (Folieline ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 93' DKK (Folieline ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 39' DKK (MEOS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Claus Hansen.