Henrik Peter Lykke Gammelgaard
Erhvervsaktiv siden: | 20. apr. 2007 (17 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lykke Invest Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.859' DKK DANCUTTER HOLDING ApS (Nu: Lykke Invest Holding ApS) (2015) |
Største underskud: | -1.758' DKK DANCUTTER HOLDING ApS (Nu: Lykke Invest Holding ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 12.623' DKK DANCUTTER HOLDING ApS (Nu: Lykke Invest Holding ApS) (2015) |
Største gæld: | 7.973' DKK IC PIPE ApS (Nu: ICP Stoholm ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos HTJ Rørteknik ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lykke Invest Holding ApS (14 år 5 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2007 i Lykke Invest Holding ApS (tidligere DANCUTTER HOLDING ApS) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Tania Lykke Gammelgaard, Jacob Lykke Thomhav Gammelgaard at Henrik Peter Lykke Gammelgaard stiftede Lykke Invest Holding ApS den dag i april 2007. Hvervet som Ejer og Stifter har Henrik nu besiddet i 14 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 14 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 382' DKK.
Direktørposter (1)
-
HTJ Rørteknik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2023
Tidslinje (17)
-
HTJ Rørteknik ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.02.2023
Registreringsdato: 06.02.2023 -
HTJ Rørteknik ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.01.2023
Registreringsdato: 24.01.2023 -
HTJ Rørteknik ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.01.2023
Registreringsdato: 24.01.2023
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.01.2023 - 06.02.2023
Direktør
24.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
24.01.2014 - 28.02.2018
Direktør
24.01.2014 - 25.10.2018
Reel ejer
01.03.2018 - 10.06.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.06.2012 - 24.06.2019
Reel ejer
17.08.2012 - 10.06.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.04.2007 - 01.10.2021
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter, Direktør og Ejer
17.08.2012 - 09.10.2019
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor DANCUTTER HOLDING ApS (Nu: Lykke Invest Holding ApS) landede et overskud på 1.859' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor DANCUTTER HOLDING ApS (Nu: Lykke Invest Holding ApS) landede et underskud på 1.758' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 382' DKK (DANCUTTER HOLDING ApS (Nu: Lykke Invest Holding ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.249' DKK (HTJ Rørteknik ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.302' DKK (DANCUTTER HOLDING ApS (Nu: Lykke Invest Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -684' DKK (HTJ Rørteknik ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Lone Gammelgaard.