Christian Holger Flamand
Erhvervsaktiv siden: | 5. jan. 1981 (43 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | CANTEC ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.232' DKK ASX 1880 ApS (Nu: CANTEC ApS) (2020) |
Største underskud: | -43' DKK ASX 1880 ApS (Nu: CANTEC ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 4.885' DKK ASX 1880 ApS (Nu: CANTEC ApS) (2020) |
Største gæld: | 3.099' DKK ASX 1880 ApS (Nu: CANTEC ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af CANTEC ApS (34 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1981 hos CANTEC ApS (tidligere ASX 1880 ApS) i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Christian af: Frede Thun Elsborg Christensen, Tom Mielke, Luna Bormeth og Peter Anders Rasmussen Sparholt. Titlen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer har Christian nu bestreddet i 20 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-specialiseret engroshandel. Her mere end 20 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 som viste et overskud på 40' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Miltrans v/Christian Flamand
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
ASX 1880 ApS (Nu: CANTEC ApS) (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 21.05.2015
Registreringsdato: 21.05.2015 -
ASX 1880 ApS (Nu: CANTEC ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2014
Registreringsdato: 30.05.2014 -
Miltrans v/Christian Flamand (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2010
Registreringsdato: 01.11.2010
Blå bog (fortsat)
Christian har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 43 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Ejer
05.01.1981 - 21.05.2015
Bestyrelsesmedlem
05.01.1981 - 30.05.2014
Ejerandel: 20-24.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor ASX 1880 ApS (Nu: CANTEC ApS) kunne fremvise et overskud på 79' DKK.