Janne Berg
Erhvervsaktiv siden: | 11. okt. 2010 (13 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | CPH GROUP ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.113' DKK PULTERKAMMERET ApS (Nu: MAMOBA ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -525' DKK PULTERKAMMERET ApS (Nu: MAMOBA ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 7.281' DKK Holdingselskabet af 19. januar 2023 ApS (2023) |
Største gæld: | 5.521' DKK PULTERKAMMERET ApS (Nu: MAMOBA ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos PULTERKAMMERET ApS (Nu: MAMOBA ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af MAMOBA ApS (13 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2010 ved CPH GROUP ApS (tidligere J. MAU HOLDING ApS) som Direktør. Rollen som Direktør havde Janne Berg i 2 år 2 måneder, før fratrædelsen den 13. december 2012.
Virksomhedens branche var dengang indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 4. juli 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Holdingselskabet af 19. januar 2023 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MAMOBA ApS
Via Holdingselskabet af 19. januar 2023 ApS
Direktørposter (1)
-
Holdingselskabet af 19. januar 2023 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2023
Tidslinje (9)
-
PULTERKAMMERET ApS (Nu: MAMOBA ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 19.01.2023
Registreringsdato: 19.01.2023 -
Holdingselskabet af 19. januar 2023 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.01.2023
Registreringsdato: 19.01.2023 -
Holdingselskabet af 19. januar 2023 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.01.2023
Registreringsdato: 19.01.2023
Blå bog (fortsat)
Janne har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.10.2010 - Stadig aktiv
Ejer
19.10.2012 - 19.01.2023
Reel ejer
19.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
02.01.2021 - 23.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
11.10.2010 - 13.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Janne Berg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Holdingselskabet af 19. januar 2023 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.281' DKK. Igennem sit holdingselskab Holdingselskabet af 19. januar 2023 ApS har Janne dermed også ejerandele i MAMOBA ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Janne Berg, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor PULTERKAMMERET ApS (Nu: MAMOBA ApS) fremviste et overskud på 4.113' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor PULTERKAMMERET ApS (Nu: MAMOBA ApS) fremviste et underskud på 525' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 4.113' DKK (PULTERKAMMERET ApS (Nu: MAMOBA ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.281' DKK (Holdingselskabet af 19. januar 2023 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 5.407' DKK (PULTERKAMMERET ApS (Nu: MAMOBA ApS)).