Chris Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. aug. 2017 (7 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | KompletFysio ApS (Ejer) |
Største overskud: | 135' DKK KuhreFysio ApS (Nu: KompletFysio ApS) (2022) |
Største underskud: | -227' DKK KuhreFysio ApS (Nu: KompletFysio ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 91' DKK KuhreFysio ApS (Nu: KompletFysio ApS) (2022) |
Største gæld: | 196' DKK KuhreFysio ApS (Nu: KompletFysio ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af STRONGER (5 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2017 i KompletFysio ApS (tidligere KuhreFysio ApS) med titlen som Ejer, Bestyrelsesmedlem, Direktør og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Mette Desler Kuhre, Anne Felskov Gassama at Chris Nielsen stiftede KompletFysio ApS den dag i august 2017. Hvervet som Ejer, Bestyrelsesmedlem, Direktør og Stifter har Chris nu bestreddet i 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen fysio- og ergoterapeuter.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
STRONGER HOLDING APS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
STRONGER FYSIOTERAPI OG PERSONLIG TRÆNING APS
Via STRONGER HOLDING APS
Direktørposter (2)
-
STRONGER HOLDING APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2023 -
STRONGER FYSIOTERAPI OG PERSONLIG TRÆNING APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Personlig Fysioterapi (Nu: STRONGER) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024 -
STRONGER FYSIOTERAPI OG PERSONLIG TRÆNING APS
Tilknyttet som direktørDato: 16.11.2023
Registreringsdato: 16.11.2023 -
STRONGER HOLDING APS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.11.2023
Registreringsdato: 14.11.2023
Blå bog (fortsat)
Chris har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
16.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
30.07.2018 - 30.04.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.08.2017 - 01.11.2017
Ejerandel: 33,33%
Chris Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn STRONGER HOLDING APS (50% ejerskab). Igennem holdingselskabet STRONGER HOLDING APS har Chris derfor også ejerandele i STRONGER FYSIOTERAPI OG PERSONLIG TRÆNING APS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Chris Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor KuhreFysio ApS (Nu: KompletFysio ApS) kunne offentliggøre et underskud på 108' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Chris' netværk er Line Trans Hansen.