Thomas Mulvad Tribler
Erhvervsaktiv siden: | 22. sep. 2010 (14 år) |
Karrieren startede hos: | Storbyens VVS v/Thomas Tribler (Ejer) |
Største overskud: | 714' DKK ALLTECH VVS ApS (2020) |
Største underskud: | -645' DKK ALLTECH VVS ApS (2014) |
Største egenkapital: | 1.392' DKK ALLTECH VVS ApS (2021) |
Største gæld: | 5.099' DKK ALLTECH VVS ApS (2022) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos ALLTECH VVS ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af STORBYENS HOLDING ApS (12 år 9 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2010 ved Storbyens VVS v/Thomas Tribler med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Thomas Mulvad Tribler der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Thomas i 1 år 3 måneder, før stoppet den 31. december 2011.
Virksomheden opererede indenfor vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
STORBYENS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ALLTECH VVS ApS
Via STORBYENS HOLDING ApS -
Alltech Malerentreprise ApS
Via STORBYENS HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
STORBYENS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2011 -
ALLTECH VVS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2018 -
Alltech Malerentreprise ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.02.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Alltech Malerentreprise ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.02.2022
Registreringsdato: 11.02.2022 -
ALLTECH VVS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.12.2018
Registreringsdato: 12.12.2018 -
ALLTECH VVS ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.11.2018
Registreringsdato: 23.11.2018
Blå bog (fortsat)
Thomas har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
11.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
03.01.2012 - 23.11.2018
Direktør og Reel ejer
12.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
21.09.2012 - 05.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
22.09.2010 - 31.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Thomas Mulvad Tribler er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn STORBYENS HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 297' DKK. Igennem holdingselskabet STORBYENS HOLDING ApS har Thomas derfor også ejerandele i ALLTECH VVS ApS (100%) og Alltech Malerentreprise ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Thomas Mulvad Tribler, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor ALLTECH VVS ApS kunne offentliggøre et overskud på 714' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor ALLTECH VVS ApS kunne offentliggøre et underskud på 645' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 46' DKK (STORBYENS HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 407' DKK (Alltech Malerentreprise ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.052' DKK (ALLTECH VVS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -266' DKK (Alltech Malerentreprise ApS).