Carsten Sejr Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 6. sep. 2010 (14 år) |
Karrieren startede hos: | CleanBizz v/Carsten Sejr Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 241' DKK Procur ApS (2022-23) |
Største underskud: | -526' DKK Procur Vikar ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 343' DKK Procur ApS (2022-23) |
Største gæld: | 2.928' DKK Procur Vikar ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos Procur Vikar ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sejr Andersen Holding ApS (6 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2010 ved CleanBizz v/Carsten Sejr Andersen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Carsten Sejr Andersen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Carsten i 3 år 3 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2013.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sejr Andersen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Procur ApS
Via Sejr Andersen Holding ApS -
Nonkey ApS
Via Sejr Andersen Holding ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
P2C Holding IVS (Nu: Invoizer ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.10.2023
Registreringsdato: 11.10.2023 -
Sejr Andersen Holding IVS (Nu: Sejr Andersen Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023 -
Procur ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023
Blå bog (fortsat)
Carsten har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
05.03.2018 - 27.06.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
07.02.2018 - 11.10.2023
Reel ejer
04.02.2022 - 17.03.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør
09.11.2022 - 01.08.2023
Reel ejer
09.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.03.2018 - 01.08.2023
Ejer
01.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
30.01.2018 - 01.08.2023
Ejer
30.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Carsten Sejr Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Sejr Andersen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 91' DKK. Igennem sit holdingselskab Sejr Andersen Holding ApS har Carsten dermed også ejerandele i Procur ApS (100%) og Nonkey ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Carsten Sejr Andersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Procur ApS fremviste et overskud på 241' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Procur Vikar ApS fremviste et underskud på 526' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 241' DKK (Procur ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 105' DKK (Nonkey ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 343' DKK (Procur ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -42' DKK (Nonkey ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Therese Hedelund Pedersen.