Mustafa Sarac
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2010 (13 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Natbutikken v/Mustafa Sarac (Ejer) |
Største overskud: | 200' DKK Istanbul ApS (2018-19) |
Største underskud: | -402' DKK Istanbul ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 179' DKK E.S.S ApS (2020) |
Største gæld: | 818' DKK E.S.S ApS (2020) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Istanbul ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Istanbul ApS (8 år 7 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2010 hos Natbutikken v/Mustafa Sarac (tidligere Frederikssund's Frugt & Grønt v/Mustafa Sarac) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Mustafa Sarac der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Mustafa i 5 år 3 måneder, før stoppet d. 31. december 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen købmænd og døgnkiosker. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Istanbul ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Tidslinje (7)
-
E.S.S ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.03.2020
Registreringsdato: 25.03.2020 -
E.S.S ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.03.2020
Registreringsdato: 25.03.2020 -
E.S.S ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.11.2018
Registreringsdato: 14.11.2018
Blå bog (fortsat)
Mustafa har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
04.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer og Direktør
14.11.2018 - 25.03.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2010 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Istanbul ApS kunne offentliggøre et overskud på 200' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Istanbul ApS kunne offentliggøre et underskud på 402' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mustafa' netværk er Yahya Kutlu.