Sven Erik Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1987 (36 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | HJERM BYG ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hjerm Byg I/S (14 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1987 i HJERM BYG ApS (tidligere ApS KBIL 9 NR.1420) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Sven Erik Jensen i 6 år 6 måneder, inden stoppet d. 3. maj 1994.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1994 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 3. maj 1994.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hjerm Byg I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Andelsboligforeningen Danabo
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 07.07.2023
Tidslinje (6)
-
Andelsboligforeningen Danabo
Tilknyttet som repræsentantDato: 07.07.2023
Registreringsdato: 07.07.2023 -
Hjerm Byg I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2010
Registreringsdato: 01.01.2010 -
ApS KBIL 9 NR.1420 (Nu: HJERM BYG ApS)
Fratrådt som direktørDato: 03.05.1994
Registreringsdato: 03.05.1994
Blå bog (fortsat)
Sven har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
07.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.11.1987 - 03.05.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Sven' netværk er Hanna Marie Trøllund Lauridsen.