Søren Seibæk Henriksen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2010 (13 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Side7 (Stifter) |
Største overskud: | 168' DKK Side7 IVS (Nu: Side7 ApS) (2019-20) |
Største underskud: | -108' DKK Mocare ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 249' DKK Side7 IVS (Nu: Side7 ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 219' DKK Mocare ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Mocare ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af Side7 (13 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2010 hos Side7 (tidligere Flipside v/Søren Henriksen) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Søren Seibæk Henriksen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Stifter og Ejer har Søren nu bestreddet i 13 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi.
Direkte ejede Selskaber (2)
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Divin Codino ApS
Via Side7 ApS -
Mocare ApS
Via Side7 ApS
Direktørposter (2)
-
Divin Codino ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2016 -
Side7 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
Mocare ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
Heartshape ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.01.2024
Registreringsdato: 31.01.2024 -
Divin Codino IVS (Nu: Divin Codino ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 13.10.2021
Registreringsdato: 13.10.2021 -
Heartshape ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.05.2021
Registreringsdato: 06.05.2021
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
06.05.2021 - 31.01.2024
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
10.11.2020 - 31.03.2023
Ejerandel: 25%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Side7 IVS (Nu: Side7 ApS) kunne fremvise et overskud på 168' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Heartshape ApS kunne fremvise et underskud på 30' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Jesper Mejer Kristensen.