Aase Lene Lysgaard Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2010 (14 år) |
Karrieren startede hos: | by madsen.dk v/Aase Madsen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af by madsen.dk v/Aase Madsen (14 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2010 ved by madsen.dk v/Aase Madsen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Aase Lene Lysgaard Madsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Aase nu besiddet i 14 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor forhandlere af gaveartikler og brugskunst.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
by madsen.dk v/Aase Madsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Kunstnetværk Sydvestjylland
Fratrådt som repræsentantDato: 26.06.2022
Registreringsdato: 26.06.2022 -
Kunstnetværk Sydvestjylland
Tilknyttet som repræsentantDato: 14.02.2022
Registreringsdato: 14.02.2022 -
by madsen.dk v/Aase Madsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2010
Registreringsdato: 01.09.2010
Blå bog (fortsat)
Aase har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.09.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Repræsentant
14.02.2022 - 26.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab