Søren Kaagh
Erhvervsaktiv siden: | 28. feb. 1995 (29 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | SVEND KAAGH EMBALLAGE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 747' DKK SVEND KAAGH EMBALLAGE A/S (Nu: SVEND KAAGH EMBALLAGE ApS) (2016) |
Største underskud: | -388' DKK SVEND KAAGH EMBALLAGE A/S (Nu: SVEND KAAGH EMBALLAGE ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 2.888' DKK SVEND KAAGH EMBALLAGE A/S (Nu: SVEND KAAGH EMBALLAGE ApS) (2021) |
Største gæld: | 680' DKK SVEND KAAGH EMBALLAGE A/S (Nu: SVEND KAAGH EMBALLAGE ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SVEND KAAGH EMBALLAGE A/S (Nu: SVEND KAAGH EMBALLAGE ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SVEND KAAGH EMBALLAGE ApS (18 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1995 hos SVEND KAAGH EMBALLAGE ApS (tidligere SVEND KAAGH EMBALLAGE A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Søren Kaagh i 18 år 1 måned, inden stoppet den 27. april 2013.
I dag opererer virksomheden indenfor fremstilling af træemballage. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 314' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SK Snedkerservice v/Søren Kaagh
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
SVEND KAAGH EMBALLAGE A/S (Nu: SVEND KAAGH EMBALLAGE ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2013
Registreringsdato: 27.04.2013 -
SK Snedkerservice v/Søren Kaagh (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 16.08.2010
Registreringsdato: 16.08.2010 -
SVEND KAAGH EMBALLAGE A/S (Nu: SVEND KAAGH EMBALLAGE ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.1995
Registreringsdato: 28.02.1995
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
16.08.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.02.1995 - 27.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab