Morten Moustgaard
Erhvervsaktiv siden: | 29. sep. 2015 (9 år) |
Karrieren startede hos: | MMP Group IVS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Max Mobile Power (6 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2015 ved MMP Group IVS i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Morten Moustgaard i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen den 31. august 2017.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 16. januar 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Max Mobile Power
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Max Mobile Power (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 13.01.2018
Registreringsdato: 13.01.2018 -
MMP Group IVS
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2017
Registreringsdato: 31.08.2017 -
MMP Group IVS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2017
Registreringsdato: 31.08.2017
Blå bog (fortsat)
Morten har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
13.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
29.09.2015 - 31.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab