Louise Malinovski
Erhvervsaktiv: | 1. jun. 2010 - 28. jul. 2019 |
Karrieren startede hos: | En Smal Sag v/Louise Malinovski (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af En Smal Sag v/Louise Malinovski (9 år 1 måned) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Louise Malinovski. Den første gang Louise var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2010 hos En Smal Sag v/Louise Malinovski med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Louise Malinovski der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Louise i 9 år 1 måned, før stoppet d. 28. juli 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 28. juli 2019.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
En Smal Sag v/Louise Malinovski (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.07.2019
Registreringsdato: 28.07.2019 -
En Smal Sag v/Louise Malinovski (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2010
Registreringsdato: 01.06.2010
Blå bog (fortsat)
Louise har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 14 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2017 - 06.09.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.06.2010 - 28.07.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Louise' netværk er Anne Bisgaard Pors Eriksen.