Gitte Othænny Lundgaard Weber
Erhvervsaktiv siden: | 7. nov. 1986 (37 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | INTER FASHION DANMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.289' DKK RIDER BY HORSE ApS (2014) |
Største underskud: | -239' DKK RIDER BY HORSE ApS (2022) |
Største egenkapital: | 2.130' DKK RIDER BY HORSE ApS (2023) |
Største gæld: | 2.384' DKK RIDER BY HORSE ApS (2019) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos RIDER BY HORSE ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af byWeber (8 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1986 i INTER FASHION DANMARK A/S som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Gitte Othænny Lundgaard Weber i 1 år 4 måneder, inden stoppet d. 17. marts 1988.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1988 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 15. juli 1988.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
byWeber
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (11)
-
By Weber I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2016
Registreringsdato: 31.12.2016 -
byWeber (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2016
Registreringsdato: 01.07.2016 -
By Weber I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2010
Registreringsdato: 30.06.2010
Blå bog (fortsat)
Gitte har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
30.06.2010 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
05.02.2008 - 15.03.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
08.02.2008 - 05.05.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
07.11.1986 - 17.03.1988
Ejerandel: Intet ejerskab