Brian Schmidt
Erhvervsaktiv siden: | 22. dec. 1999 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | JBM SLIB ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Schmidt Slib v/Brian Schmidt (14 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1999 ved JBM SLIB ApS som Direktør. Rollen som Direktør havde Brian Schmidt i 10 år 11 måneder, før fratrædelsen den 30. november 2010.
Virksomhedens branche var dengang indenfor fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 6. april 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Schmidt Slib v/Brian Schmidt
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
JBM SLIB ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2010
Registreringsdato: 30.11.2010 -
Schmidt Slib v/Brian Schmidt (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2010
Registreringsdato: 01.08.2010 -
JBM SLIB ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.12.1999
Registreringsdato: 22.12.1999
Blå bog (fortsat)
Brian har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.08.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
22.12.1999 - 30.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab