Alexander Gläser
Ryparken 112, 2. th, 2100 København Ø, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 14. maj 2018 (6 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | PP MØBLER ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.967' DKK PP MØBLER ApS (2022) |
Største underskud: | -1.303' DKK PP MØBLER ApS (2021) |
Største egenkapital: | 13.109' DKK PP MØBLER ApS (2022) |
Største gæld: | 33.948' DKK PP MØBLER ApS (2021) |
Flest årsværk: | 65 årsværk hos PP MØBLER ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af MISC v/Alexander Gläser (5 år 5 måneder) |
Det startede i 2018 ved PP MØBLER ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Alexander Gläser i 1 år 4 måneder, før stoppet den 7. oktober 2019.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af andre møbler. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 4.067' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MISC v/Alexander Gläser
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (4)
-
Dato: 17.02.2024
Registreringsdato: 17.02.2024 -
PP MØBLER ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.10.2019
Registreringsdato: 07.10.2019 -
MISC v/Alexander Gläser (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 05.05.2019
Registreringsdato: 05.05.2019
Navnehistorik (2)
-
17.02.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 16.02.2024
Blå bog (fortsat)
Alexander har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
05.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
14.05.2018 - 07.10.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?