Anders Lomholt
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2010 (14 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hopballegård I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hopballegård I/S (10 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2010 ved Hopballegård I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Carsten Lomholt Jensen at Anders Lomholt stiftede Hopballegård I/S den dag i juli 2010. Rollen som Ejer og Stifter bestred Anders i 10 år 11 måneder, før stoppet den 30. juni 2021.
Virksomheden opererede indenfor blandet drift. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hopballegård
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Hopballegård I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
Hopballegård (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 30.11.2020
Registreringsdato: 30.11.2020 -
Hopballegård I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2010
Registreringsdato: 01.07.2010
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
30.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2010 - 30.06.2021
Reel ejer
22.11.2017 - 30.06.2021
Ejerandel: 50%