Iben Kofod Sehested
Erhvervsaktiv: | 1. jul. 2013 - 27. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | Dynamic Chickens (Ejer) |
Største overskud: | 2.487' DKK Fonden Hedehuset (2023) |
Største underskud: | -1.093' DKK Fonden Hedehuset (2017) |
Største egenkapital: | 11.708' DKK Fonden Hedehuset (2023) |
Største gæld: | 16.436' DKK Fonden Hedehuset (2023) |
Flest årsværk: | 74 årsværk hos Fonden Hedehuset (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dynamic Chickens (7 år 9 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Iben Kofod Sehested. Første gang Iben var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 2013 ved Dynamic Chickens (tidligere Dynamic Minds) som Ejer. Iben Kofod Sehested købte virksomheden Dynamic Chickens den 1. juli 2013. Iben der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer havde Iben i 7 år 9 måneder, før fratrædelsen den 31. marts 2021.
Virksomheden opererede indenfor branchen pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. marts 2021.
Ejendomme (2)
Tidslinje (2)
-
Dynamic Minds (Nu: Dynamic Chickens) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2021
Registreringsdato: 31.03.2021 -
Dynamic Minds (Nu: Dynamic Chickens) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2013
Registreringsdato: 01.07.2013
Blå bog (fortsat)
Iben har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 11 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2019 - 27.08.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
01.07.2013 - 31.03.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Iben' netværk er Annette Søegaard.