Charlotte Høj Mortensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2010 (14 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Boliginteressentskabet Bülowsgade 55 (Ejer) |
Største overskud: | 312' DKK MINI & MOKKA ApS (2020) |
Største underskud: | -345' DKK MINI & MOKKA ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 576' DKK INVESTERINGSSELSKABET TM & HM AF 2014 ApS (2017-18) |
Største gæld: | 1.408' DKK MINI & MOKKA ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos MINI & MOKKA ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MINI & MOKKA ApS (11 år) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2010 i Boliginteressentskabet Bülowsgade 55 i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Birgitte Knudsen, Bent Hytting, Louise Koefoed Jespersen, Inge Andresen, Lene Tychsen, Turid Guldin, Jannie Svendsen, Marianne Jeanette Krautwald, Signe Myhre From, Anne Birk-Ellegren at Charlotte Høj Mortensen stiftede Boliginteressentskabet Bülowsgade 55 den dag i januar 2010. Hvervet som Ejer og Stifter har Charlotte nu besiddet i 4 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor køb og salg af egen fast ejendom.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MINI & MOKKA ApS
Ejerandel: 100% -
Høj Administration
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
MINI & MOKKA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Høj Administration (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
INVESTERINGSSELSKABET TM & HM AF 2014 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 15.05.2020
Registreringsdato: 15.05.2020 -
INVESTERINGSSELSKABET TM & HM AF 2014 ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.05.2020
Registreringsdato: 15.05.2020
Blå bog (fortsat)
Charlotte har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
30.09.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
21.05.2014 - 15.05.2020
Ejer
22.05.2014 - 15.05.2020
Reel ejer
01.06.2014 - 15.05.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2010 - 19.11.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor MINI & MOKKA ApS landede et overskud på 312' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor MINI & MOKKA ApS landede et underskud på 345' DKK.