Bent Jørgensen
Karrieren startede hos: | KAISERPLAST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 41.029' DKK STIG RAVN A/S (Nu: SP MOULDING A/S) (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 177.533' DKK STIG RAVN A/S (Nu: SP MOULDING A/S) (2023) |
Største gæld: | 415.343' DKK STIG RAVN A/S (Nu: SP MOULDING A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 289 årsværk hos STIG RAVN A/S (Nu: SP MOULDING A/S) (2022) |
Det hele startede for alvor for flere år siden ved KAISERPLAST A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Bent Jørgensen i 27 år 5 måneder, før stoppet den 30. marts 2000.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor fremstilling af radioer, fjernsyn mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 23. august 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Danish Machine Construction
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Danish Machine Construction (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2014
Registreringsdato: 01.01.2014 -
Danish Machine Construction I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2013
Registreringsdato: 31.12.2013 -
Danish Machine Construction I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.05.2010
Registreringsdato: 15.05.2010
Blå bog (fortsat)
Bent har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.05.2010 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
06.12.2001 - 27.04.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.10.1972 - 30.03.2000
Bestyrelsesmedlem
14.03.2000 - 23.08.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Bent har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 27 år 5 måneder fra 1972 til 2000 hos KAISERPLAST A/S.