Per Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 25. sep. 2007 (17 år) |
Karrieren startede hos: | DC-SUPPLY A/S (Direktør) |
Største overskud: | 24.671' DKK DANISH CONTAINER SUPPLY A/S (Nu: DC-SUPPLY A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -7.476' DKK SELEK HOLDING A/S (2015) |
Største egenkapital: | 57.025' DKK DANISH CONTAINER SUPPLY A/S (Nu: DC-SUPPLY A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 37.677' DKK DANISH CONTAINER SUPPLY A/S (Nu: DC-SUPPLY A/S) (2020-21) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos DANISH CONTAINER SUPPLY A/S (Nu: DC-SUPPLY A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af PJ Management v/Per Jørgensen (14 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2007 hos DC-SUPPLY A/S (tidligere DANISH CONTAINER SUPPLY A/S) med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Per Jørgensen i 1 år 3 måneder, før stoppet d. 6. januar 2009.
Nu arbejder virksomheden med ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 14.493' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PJ Management v/Per Jørgensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
AP Huset ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
AP Huset ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2020
Bestyrelsesposter (4)
-
Den Bette Tømrer A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.02.2019 -
EL-INSTALLATIONSFIRMAET EJBY OG JAKOBSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.11.2022 -
SELEK HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.09.2021 -
DBT Byg A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.01.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
DBT Byg A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.2023
Registreringsdato: 02.01.2023 -
EL-INSTALLATIONSFIRMAET EJBY OG JAKOBSEN A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.11.2022
Registreringsdato: 04.11.2022 -
HJ-Energi Group A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2022
Registreringsdato: 01.10.2022
Blå bog (fortsat)
Per har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
26.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos HJ-Energi Group A/S der præsenterede et overskud på 18.965' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos SELEK HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 3.409' DKK.
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 7 måneder fra 2019 til i dag hos Den Bette Tømrer A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 18.965' DKK (HJ-Energi Group A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.007' DKK (SELEK HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 30.811' DKK (DANISH CONTAINER SUPPLY A/S (Nu: DC-SUPPLY A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -11.053' DKK (SELEK HOLDING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Morten Møller Hansen.