Jørgen Quade Andersen
Karrieren startede hos: | TOMA - STÅLLAGER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 104.542' DKK SUNDS VELOUR A/S (Nu: SUNDS TEXTILES A/S) (2020) |
Største underskud: | -8.092' DKK PETER S. RESTHAL A/S (Nu: Selfmade A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 582.118' DKK PVN HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 324.643' DKK SUNDS VELOUR A/S (Nu: SUNDS TEXTILES A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 210 årsværk hos PETER S. RESTHAL A/S (Nu: Selfmade A/S) (2021-22) |
Det begyndte for alvor for mange år siden hos TOMA - STÅLLAGER A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jørgen Quade Andersen i 31 år 3 måneder, inden stoppet den 10. februar 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1989 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 10. februar 1989.
Bestyrelsesposter (1)
-
ÅGE ESPERSEN & SØN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2014
Tidslinje (103)
-
ÅGE ESPERSEN & SØN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2014
Registreringsdato: 01.09.2014 -
EJENDOMSSELSKABET OREBYGÅRDVEJ 13 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2014
Registreringsdato: 30.04.2014 -
GUNNAR KRISTENSEN VVS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.06.2013
Registreringsdato: 03.06.2013
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 66 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.09.2009 - 30.04.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.07.1986 - 03.06.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.01.1992 - 23.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.01.1992 - 23.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen Quade Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos ÅGE ESPERSEN & SØN A/S der præsenterede et overskud på 3.877' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos EJENDOMSSELSKABET OREBYGÅRDVEJ 13 A/S der præsenterede et underskud på 739' DKK.
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 51 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 37 år 2 måneder fra 2024 til 1987 hos BYGGEANPARTSSELSKABET SPOS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 53.672' DKK (SUNDS VELOUR A/S (Nu: SUNDS TEXTILES A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 582.118' DKK (PVN HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.657' DKK (ADVOKATHUSET KIÆR & EEGHOLM A/S (Nu: ADVOKATHUSET EEGHOLM ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Torben Lund Smedegaard.